THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BICESTER EMMANUEL

Rhif yr elusen: 1146630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved.Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups Promoting the whole mission of the Church through provision of activities for senior citizens, parents and toddlers and other groups. Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £209,553
Cyfanswm gwariant: £216,956

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mawrth 2012: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • EMMANUEL PCC, BICESTER (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev IAN ROWLAND BISCOE Cadeirydd 31 January 2012
ADVENT WORLDWIDE
Derbyniwyd: Ar amser
CHERISH MINISTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ksenija Jackson Ymddiriedolwr 17 September 2024
Dim ar gofnod
Sarah Bargrove Ymddiriedolwr 17 September 2024
Dim ar gofnod
Rachel Williams Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Maureen McNally Ymddiriedolwr 19 May 2023
Dim ar gofnod
Rebekah Moore Ymddiriedolwr 19 May 2023
Dim ar gofnod
Brian Hall Ymddiriedolwr 19 May 2023
Dim ar gofnod
Roger Winson Ymddiriedolwr 05 November 2022
Dim ar gofnod
Rev Christopher Hunt Ymddiriedolwr 03 July 2021
Dim ar gofnod
Philip Wilson Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Cheryl Lesley Clark Ymddiriedolwr 24 November 2020
Dim ar gofnod
Barbara Anne Walton Ymddiriedolwr 24 November 2020
CHISWICK MONEY ADVICE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Winson Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod
Philip Croxford Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod
Annie Croxford Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod
Rev Peter George Hill Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Rachel Jolly Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
Deborah Rosemary Winson Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
Rev ERIKA BISCOE Ymddiriedolwr 23 March 2014
Dim ar gofnod
TIM HOWARD Ymddiriedolwr 18 April 2013
Dim ar gofnod
REV CAROL HILL Ymddiriedolwr 31 January 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £205.04k £180.79k £203.25k £192.32k £209.55k
Cyfanswm gwariant £235.94k £193.49k £198.25k £218.37k £216.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.65k £9.38k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHURCH OFFICE
2 BARBERRY PLACE
BICESTER
OXFORSHIRE
OX26 3HA
Ffôn:
01869320021