BIRCOTES AND HARWORTH COLLIERY RECREATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A LIST OF CLUBS WHICH USE THE GROUND: FOOTBALL, CRICKET, GOLF, CYCLING, BMX, BOXING, RAMBLERS, ARCHERY AND A SKATEBOARD PARK. WE HOLD CHARITY EVENTS THROUGH THE YEAR A FEW ARE: GOLF CLUB RAISED ?536 FOR HEART FOUNDATION, BURNS MEMORIAL FOOTBALL MATCH RAISED ?636 FOR CRY FOUNDATION, TOM BROGAN MEMORIAL RAISED ?411 FOR ALZIMERS, PAUL SPEAK CRICKET MEMORIAL ?293 FOR HEART FOUNDATION, PLUS OTHERS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
350 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Doncaster
Llywodraethu
- 12 Hydref 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornelius Odriscoll | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
ROBBIE FORD | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Nigel Paczkowski | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
NEIL CHRISTOPHER MACHIN | Ymddiriedolwr | 14 March 2014 |
|
|
||||
Ryan Millns | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
DAVID EDWARD BRAMMER | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.63k | £10.76k | £40.20k | £42.51k | £45.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.22k | £30.54k | £31.72k | £34.77k | £38.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Mawrth 2025 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Mawrth 2025 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Mawrth 2025 | 422 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Mawrth 2025 | 422 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Mawrth 2025 | 787 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Mawrth 2025 | 787 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mawrth 2022 | 141 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 02 DEC 2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, AS DEFINED IN THE RECREATIONAL CHARITIES ACT 1958. TO PROVIDE AND OR ASSIST IN THE PROVISION OF MULTI SPORT FACILITIES AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FACILITIES FOR PLAYING FOOTBALL, CRICKET, TABLE TENNIS, GOLF, SKATEBOARDING, CYCLING AND BOWLS IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE OF PERSONS WHO HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE AIM OR IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE 1958 ACT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HARWORTH MINERS WELFARE SPORTS GRND
SCROOBY ROAD
BIRCOTES
DONCASTER
SOUTH YORKSHIRE
DN11 8AD
- Ffôn:
- 07845036168
- E-bost:
- david.kiggin@sky.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window