ORCHARD COMMUNITY PRIMARY SCHOOL PA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We carry out fundraising activites to provide goods and or services to support Orchard Community Primary School and advance the pupils education. Our activities include Christmas and Summer Fairs, holding family photoshoots, Disco's etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Elizabeth Harding | Cadeirydd | 15 January 2019 |
|
|
||||
Nathan Wells Bestwick | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Samantha Waring | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Emma White | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.07k | £7.86k | £7.68k | £10.17k | £16.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.28k | £13.42k | £1.48k | £10.70k | £3.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2020 | 21 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/10/2011 as amended on 02 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Orchard Cp School
Grange Drive
Castle Donington
Derby
DE74 2QU
- Ffôn:
- 01332 810078
- E-bost:
- orchardcommunitypa@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window