Hanes ariannol MOUNT ZION INTERNATIONAL CHURCH OF GOD

Rhif yr elusen: 1145825
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £7.69k £7.84k £4.10k £0 £0
Cyfanswm gwariant £7.27k £7.29k £3.90k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A