ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MALMESBURY WITH WESTPORT AND BROKENBOROUGH
Rhif yr elusen: 1146631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Moore | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Mark Vincent | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Catherine C Price | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
John Wakefield | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Annette Bains | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Neil Medland | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Marion Hyde | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Sarah Fuchs | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||
Keith Cloke | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||
Diana D'Arcy | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||
Linda Weston | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||||
Rev Richard Frank Venn FRSC | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||
Rev Oliver Charles Milligan Ross | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
JOHN DOMINIC SUNDERLAND | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|||||||
GEORGE CHRISTOPHER JAGER | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.