Hanes ariannol THE TRUELL CONSERVATION FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1147994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.86m £2.43m £4.45m £811.10k £2.19m
Cyfanswm gwariant £228.47k £282.30k £2.58m £258.13k £517.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £8.81m £1.33m £1.26m £0 £160.04k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £49.58k £1.10m £3.18m £811.10k £2.03m
Incwm - Arall £0 £0 £10.70k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.76k £45.55k £481.44k £68.50k £73.14k
Gwariant - Ar godi arian £216.71k £236.74k £0 £0 £444.80k
Gwariant - Llywodraethu £11.76k £45.55k £30.22k £0 £29.08k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £125.57k £68.50k £44.06k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £164.86k
Gwariant - Arall £0 £0 £2.10m £189.63k £0