ymddiriedolwyr THE TRUELL CONSERVATION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1147994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMUND GEORGE IMJIN FOSBROKE TRUELL | Cadeirydd | 22 March 2012 |
|
|
||||
James Truell | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
JOHN RAYNER HATCHARD | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Lucy Pearce | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
MS Cedriane de Boucaud | Ymddiriedolwr | 06 April 2016 |
|
|
||||
JOHN LOVELESS | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.