Hanes ariannol FRIENDS OF YSGOL PEN COCH

Rhif yr elusen: 1147880
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 88 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2019 04/04/2020 04/04/2021 04/04/2022 04/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.93k £4.34k £515 £60 £1.50k
Cyfanswm gwariant £5.02k £5.14k £70 £200 £385
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A