FRIENDS OF YSGOL PEN COCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of Ysgol Pen Coch helps to raise funds to provide equipment and resources for the children attending the school (items that the LEA does not fund) i.e. Soundbeam, Special Play equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Sir Y Fflint
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
- FOYPC (Enw gwaith)
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Sarah Hornby | Cadeirydd | 10 May 2019 |
|
|
||||
Amy Ruth Jones | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|||||
Georgina Megan Hughes | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Sarah Briony Harper | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Katie Anne Louise Marzal | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Leah Lester | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Keith Galloway | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Nicky Jones | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93k | £4.34k | £515 | £60 | £1.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.02k | £5.14k | £70 | £200 | £385 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2023 | 24 Mehefin 2024 | 141 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2021 | 03 Hydref 2022 | 241 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2020 | 10 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 OCT 2010 AS AMENDED ON 21/06/2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE: TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT YSGOL PEN COCH SPECIALIST PRIMARY SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES (NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY) FOR EDUCATION AT THE SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 King Edward Drive
FLINT
Clwyd
CH6 5QD
- Ffôn:
- 07969812520
- E-bost:
- marie.hornby@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window