COR DATHLU CWMTAWE MALE CHOIR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Choir exists to educate the Public in the art and science of choral music and to maintain the strong traditional art of Welsh Male Voice Choral Singing. In execution of this aim the choir provides it's services in fund raising concerts for various charitable organisations throughout the UK and Overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Hydref 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN GEORGE | Cadeirydd | 01 February 2012 |
|
|
||||
MICHAEL EVANS | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|
||||
CONWAY ADRIAN MORGAN | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|
||||
David Colin Stroud F.C.C.A. | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.82k | £9.75k | £2.46k | £7.04k | £8.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.46k | £1.35k | £7.21k | £9.25k | £7.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 JAN 2012 AS AMENDED ON 02/10/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MALE CHORAL MUSIC IN ALL ITS ASPECTS AND BY ANY MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 WERN ROAD
YSTALYFERA
SWANSEA
SA9 2LY
- Ffôn:
- 01639843166
- E-bost:
- COLIN@KNOCKON.CO.UK
- Gwefan:
-
cordathlucwmtawe.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window