THE JULIE COWANS MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Julie Cowans was a brilliant senior advisor on housing and planning who died from cancer in April 2011. The Julie Cowans Memorial Trust was established by her family and friends to commemorate her life and work in housing. The Trust provide grants and bursaries each year to disadvantaged young people aged between 16-24 living in the UK to help improve their life chances and personal development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mai 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID COWANS | Cadeirydd | 22 February 2012 |
|
|
||||
Jane Barker | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
GARY BREWERTON | Ymddiriedolwr | 22 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £100 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 07 Ebrill 2025 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 07 Ebrill 2025 | 494 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 09 Chwefror 2023 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31/01/2012
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY AT SUCH TIMES AND IN SUCH MANNER FOR THE BENEFIT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES IN ANY PART OF THE UK AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT (THE "OBJECTS").
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Rawcliffe Lane
York
YO30 6NP
- Ffôn:
- 07775535155
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window