PROPS NORTH EAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROPS North East provides care and support for the Families and Carers of Substance Misusers within North Tyneside and the City of Newcastle upon Tyne. The support provided includes: Complimentary Therapies; Advocacy; Group and One to One Support; Respite Care; Councelling; Training, and Respite in our own caravan
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gogledd Tyneside
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1093053 NEWCASTLE P.R.O.P.S.
- 26 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Dodd | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Benjamin Broadhead | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Lynne Griffin | Ymddiriedolwr | 28 May 2020 |
|
|
||||
Alastair Mitchell | Ymddiriedolwr | 28 May 2020 |
|
|
||||
Denise Wilkins | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
Susan Rosemary Sinton | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £315.50k | £342.43k | £374.47k | £416.95k | £458.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £344.22k | £294.64k | £355.85k | £379.27k | £391.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £252.00k | £267.37k | N/A | £387.33k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09 JAN 2012
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF THE FAMILIES AND CARERS OF THOSE DEPENDENT ON DRUGS AND/OR ALCOHOL, BY THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION, EDUCATION AND TRAINING, AND OTHER CHARITABLE FORMS OF SUPPORT, AND BY RAISING PUBLIC AWARENESS IN ALL MATTERS RELATING TO DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE, AND THEIR ASSOCIATED BEHAVIOURS, WITH THE OVERALL AIM BEING TO PROMOTE SUSTAINABLE FAMILY RECOVERY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Linskill & North Tyneside Community
Development
Linskill Centre
Linskill Terrace
NORTH SHIELDS
NE30 2AY
- Ffôn:
- 01912263440
- E-bost:
- office@propsnortheast.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window