VALLEY END CRICKET CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and facilitate community participation in healthy recreation in particular the playing of cricket and the provision of high quality coaching and playing facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
- VECC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew George Monk | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|
||||
Debra Barr | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Brian Barr | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Ray Neil Ferris | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
Gordon Kerr | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
JAMES PETER GERALD YOUNG | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £265.52k | £180.11k | £254.49k | £271.50k | £256.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.38k | £148.41k | £282.84k | £277.44k | £287.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.80k | £27.72k | £6.17k | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mawrth 2025 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mawrth 2025 | 127 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Tachwedd 2023 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Tachwedd 2023 | 30 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ionawr 2023 | 90 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ionawr 2023 | 90 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Rhagfyr 2021 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Rhagfyr 2021 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Ionawr 2021 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Ionawr 2021 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25 JAN 2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FACILITATE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR THE PLAYING OF CRICKET THROUGH THE PROVISION OF HIGH QUALITY COACHING AND PLAYING FACILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Valley End Cricket Club
Windlesham Road
Chobham
Woking
GU24 8SN
- Ffôn:
- 01276856505
- E-bost:
- valleyendcc@btinternet.com
- Gwefan:
-
valleyend.play-cricket.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window