Ymddiriedolwyr VALLEY END CRICKET CLUB
Rhif yr elusen: 1145954

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (127 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew George Monk | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|
||||
Debra Barr | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Brian Barr | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Ray Neil Ferris | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
Gordon Kerr | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
JAMES PETER GERALD YOUNG | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.