Hanes ariannol Citizens Advice Tandridge District
Rhif yr elusen: 1146060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.80k | £92.44k | £102.90k | £181.90k | £181.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.46k | £88.86k | £104.32k | £116.76k | £189.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £56.37k | N/A | £67.51k | £114.37k | £123.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.50k | £69.12k | £3.48k | £5.75k | £15.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.