Hanes ariannol JENNETT'S PARK COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1148928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £48.74k £32.52k £38.68k £42.91k £40.11k
Cyfanswm gwariant £49.09k £46.14k £38.01k £50.07k £52.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £10.10k £2.67k N/A