Hanes ariannol HOLY GOD TV MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1149160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/02/2020 01/02/2021 01/02/2022 01/02/2023 01/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.06k £24.02k £16.11k £13.92k £12.36k
Cyfanswm gwariant £22.90k £23.46k £15.77k £13.40k £12.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A