ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, HOVE
Rhif yr elusen: 1146416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Janet Parrott | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Nicholas Mark Gower | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Erica Ga-Lae Cheung | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Rev Earl Collins Dr | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Isla Macfarlane | Ymddiriedolwr | 08 April 2018 |
|
|
||||
MRS SUE DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
TREVOR FRANK BEATTIE | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||
CHI TSUNG HO | Ymddiriedolwr | 26 July 2013 |
|
|
||||
LISA GODFREY | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|||||
THOMAS PETER SAVAGE | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.