BLOOD BIKES NICU SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance health or save lives by providing a volunteer motorcycle and car transport service and ancillary to transport provided by the statutory authorities. For the transfer of blood, blood products and breast milk for premature or very ill babies, people and other medical resources between donors, hospitals and medical facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
- Wiltshire
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2012: Cofrestrwyd
- BLOODBIKES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Thomas | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Danielle Way | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
KENNY ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|
||||
SAMANTHA BIRD | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
MIKE BURNS | Ymddiriedolwr | 27 August 2012 |
|
|
||||
PAUL NEWMAN | Ymddiriedolwr | 21 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.83k | £31.29k | £35.25k | £32.58k | £40.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.08k | £22.28k | £21.47k | £34.29k | £32.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 17 Mawrth 2024 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 21 Mawrth 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 03/04/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE HEALTH OR SAVE LIVES BY PROVIDING A VOLUNTEER MOTORCYCLE AND CAR TRANSPORT SERVICE ANCILLARY TO TRANSPORT PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES, FOR THE TRANSFER OF BLOOD, BLOOD PRODUCTS, HUMAN BREAST MILK FOR PREMATURE OR VERY ILL BABIES, PEOPLE, AND OTHER MEDICAL RESOURCES BETWEEN DONORS, HOSPITALS, AND MEDICAL FACILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MANOR FARM
CHURCH ROAD
NORTON MALREWARD
PENSFORD
BRISTOL
BS39 4EX
- Ffôn:
- 07831470870
- E-bost:
- bloodbikes@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window