Hanes ariannol THE CHARNWOOD TRUST
Rhif yr elusen: 502610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £850.17k | £745.69k | £866.52k | £897.18k | £842.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £863.70k | £767.61k | £825.04k | £836.49k | £907.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £621.48k | £593.07k | £633.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.03k | £38.14k | £673.46k | £654.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.09k | £71.72k | £116.81k | £32.24k | £69.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.91k | £6.51k | £4.01k | £5.12k | £9.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £745.00k | £667.45k | £727.00k | £841.64k | £763.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £182 | £8 | £0 | £11 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £18.70k | £18.17k | £184 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.39k | £0 | £1.22k | £0 | £30.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £862.11k | £767.19k | £824.94k | £836.36k | £906.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.59k | £414 | £99 | £129 | £674 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.16k | £0 | £0 | £4.99k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £125 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.