ymddiriedolwyr STAMFORDHAM PLAYING FIELD AND VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 502613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greig Taylor | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Gibson Martin | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Gibson Julie | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Ballard Philip | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Bolton Susan | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Thomas Henderson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Peter Reynolds | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Caroline REynolds | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Steve Reed | Ymddiriedolwr | 03 July 2020 |
|
|
||||
Sally Hutt | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
GILL BLISSETT | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|||||
Ashley Dias | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Charlotte Hancock | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
EDWARD TREVELYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA ANN BOYLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.