Hanes ariannol HEADSTART EDUCATION CENTRE

Rhif yr elusen: 1149470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £522.36k £550.25k £514.75k £533.86k £716.39k
Cyfanswm gwariant £425.23k £399.40k £396.97k £445.42k £564.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £257.54k £260.03k £231.24k £234.96k £293.01k
Incwm o roddion a chymynroddion £742 £38.79k £180 £4.63k £623
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £466.90k £457.58k £445.40k £453.41k £627.54k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.19k £22.72k £30.87k £42.42k £44.71k
Incwm - Arall £48.53k £31.15k £38.30k £33.40k £43.52k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £288.01k £287.56k £272.30k £329.46k £431.16k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £2.83k £4.14k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £137.22k £111.84k £124.67k £115.96k £133.67k