ASSISTED READING FOR CHILDREN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's aim is to impart a love of reading to disadvantaged primary school children via regular, personalised, mentoring support from trained volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,851 o 7 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
230 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1124632 ASSISTED READING FOR CHILDREN IN OXFORDSHIRE
- 07 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- ARCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURTIS LEUNG | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Benjamin Robert Morel-Allen | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Williamson | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
MARGARET JANE STEVENS | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
IAN DONALD HUDSPETH | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.57k | £166.48k | £135.05k | £144.12k | £158.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.78k | £134.37k | £134.30k | £149.51k | £176.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.39k | £26.37k | £6.89k | £3.77k | £7.85k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 FEB 2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND SELF-CONFIDENCE OF CHILDREN IN OXFORDSHIRE, PARTICULARLY BY HELPING THEM TO OVERCOME READING DIFFICULTIES, THEREBY PROMOTING THEIR SELF-ESTEEM AND GENERAL WELLBEING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GOBLES COURT
7 MARKET SQUARE
BICESTER
OXON
OX26 6AA
- Ffôn:
- 01869320380
- E-bost:
- info@archoxfordshire.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window