ymddiriedolwyr North Yorkshire Citizens Advice & Law Centre Limited
Rhif yr elusen: 1146084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARL ANTHONY LES | Cadeirydd | 22 February 2012 |
|
|||||
John Ritchie | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||
Karen Tatham | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
John Martin | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Cllr LIZ Colling | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Clive Owen John Behrens | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Nanci Downey | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Melissa Willams | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
Melanie Ann Davis | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|||||
Caroline Grant Goodrick | Ymddiriedolwr | 29 August 2018 |
|
|
||||
JANET SHARP | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
MARTIN COLLINS | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Laura Tunney | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
ROBERT PRINGLE | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.