Hanes ariannol A S BAXENDALE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1146669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/06/2019 | 05/06/2020 | 05/06/2021 | 05/06/2022 | 05/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.03k | £38.35k | £30.82k | £31.62k | £34.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.40k | £0 | £78.00k | £47.64k | £41.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.