Hanes ariannol REFRESH BRISTOL
Rhif yr elusen: 1147065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (160 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/07/2020 | 30/07/2021 | 30/07/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.20k | £39.20k | £84.49k | £38.66k | £30.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.48k | £40.78k | £32.40k | £39.78k | £19.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.86k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.