Hanes ariannol PROJECT SPACE LEEDS
Rhif yr elusen: 1148716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £1.50m | £1.57m | £1.27m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.62m | £1.15m | £1.62m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.84k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.00k | £282.29k | £893.21k | £294.35k | £345.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £656.32k | £565.14k | £1.45m | £629.12k | £613.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £952.59k | £843.25k | £69.01k | £544.35k | £784.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £83.52k | £72.91k | £37.07k | £82.38k | £74.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30 | £38 | £15 | £8 | £180 | |
|
Incwm - Arall | £13.38k | £23.33k | £16.79k | £15.33k | £33.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £678.73k | £669.22k | £544.41k | £791.08k | £742.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.00m | £946.17k | £605.14k | £829.54k | £874.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.35k | £17.54k | £20.37k | £18.00k | £22.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £2.20k | £5.97k | £5.48k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.