ymddiriedolwyr PROJECT SPACE LEEDS
Rhif yr elusen: 1148716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis James Finlay | Cadeirydd | 07 August 2019 |
|
|
||||
Helen Caroline Brook | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Michelle Julia Duxbury | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Taneesha Ahmed | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
LIYEN NHUYEN | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Simeon Barclay | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Arthur Michael Piers Lovitt | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||
Sarah Netherwood | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||
David Warren | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||
Griselda Pollock | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||
Steven John Foster | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||
Joseph Hill | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.