Hanes ariannol Ahava Community
Rhif yr elusen: 1148286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £458.36k | £538.73k | £1.24m | £1.20m | £830.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £552.82k | £695.48k | £1.03m | £1.47m | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £20.00k | £275.79k | £280.51k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £171.87k | £677.01k | £28.40k | £217.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £16.71k | £108.81k | £338.35k | £271.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £350.16k | £449.90k | £524.32k | £341.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £83 | £5 | £3 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £48.79k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £687.94k | £927.22k | £1.17m | £679.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £7.54k | £101.77k | £121.56k | £130.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.78k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £2.51k | £180.06k | £202.64k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.