Hanes ariannol SOLIHULL ACTION THROUGH ADVOCACY
Rhif yr elusen: 1146073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £362.63k | £563.06k | £550.03k | £555.49k | £579.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.44k | £561.31k | £533.25k | £544.52k | £530.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £259.84k | £427.60k | £442.80k | £428.80k | £485.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £5.04k | £3.46k | £1.38k | £3.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £557.92k | £546.54k | £554.10k | £575.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £95 | £25 | £13 | £809 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £560.94k | £533.08k | £544.40k | £530.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £1.28k | £1.27k | £1.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £373 | £166 | £113 | £236 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.