Hanes ariannol NEW HAW LIBRARY COMMUNITY PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1147733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.02k £9.53k £5.47k £7.31k £10.53k
Cyfanswm gwariant £7.39k £4.74k £5.31k £6.77k £8.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A