ymddiriedolwyr REGAL TENBURY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1148555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE ALLEN | Cadeirydd | 19 February 2013 |
|
|
||||
Jonathan Hugh Bretherton | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Diane Fletcher | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Michael Fox | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Stephany Cockett | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||
John Arthur Leaman | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Janet Patricia Chapman | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Dr Angela Hazel English | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Marion Evans | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Anthony Dennant | Ymddiriedolwr | 18 February 2023 |
|
|
||||
Anthony Michael Smee | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Julie Porter | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.