Hanes ariannol GLOBAL DIPLOMATIC FORUM
Rhif yr elusen: 1149226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/04/2019 | 13/04/2020 | 13/04/2021 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.88k | £205.79k | £127.90k | £102.33k | £107.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £127.75k | £188.88k | £162.37k | £111.01k | £107.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.