HATFIELD HOUSE CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Rhif yr elusen: 1147891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

OUR ACTIVITIES RELATE TO OUR OBJECTIVES TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION AND APPRECIATION OF THE PUBLIC GENERALLY IN THE STUDY AND PRACTICE OF MUSIC AND SIMILAR ARTS, IN PARTICULAR BY MEANS OF PRESENTING AN ANNUAL MUSIC FESTIVAL AND OTHER EVENTS. THESE INCLUDE THE DESIGN, MARKETING AND PRESENTATION OF MUSICAL AND OTHER ARTS EVENTS. MOST EVENTS TAKE PLACE AT HATFIELD HOUSE ESTATE

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £77,357
Cyfanswm gwariant: £87,555

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 283428 HATFIELD AND DISTRICT MUSIC FESTIVAL
  • 29 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • HATFIELD HOUSE MUSIC FESTIVAL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Edward Graham Blakeman Cadeirydd 04 January 2024
Dim ar gofnod
Maja Wegrzynowska Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Allan Arthur Ymddiriedolwr 11 July 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Barbara Fagg Ymddiriedolwr 13 December 2022
THE HARPENDEN MUSIC FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Lord Charles Edward Vere Cecil Ymddiriedolwr 05 November 2018
STEFANOU FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MARY MOSELEY Ymddiriedolwr 26 February 2015
THE CONFRATERNITY OF SAINT JAMES
Derbyniwyd: 213 diwrnod yn hwyr
NICK MOORHOUSE Ymddiriedolwr 03 June 2012
WATFORD FOODBANK AND COMMUNITY RELIEF TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BOB BOAS Ymddiriedolwr 03 June 2012
THE FIDELIO CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
AMSCORDI LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE NATIONAL LIFE STORY COLLECTION
Derbyniwyd: Ar amser
THE NICHOLAS BOAS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £68.85k £60.59k £91.60k £94.93k £77.36k
Cyfanswm gwariant £73.89k £54.72k £89.86k £92.34k £87.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.20k £2.40k £3.08k £11.69k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 23 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Chwefror 2021 104 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 12 Chwefror 2021 104 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hatfield House
Hatfield
Hertfordshire
AL9 5NQ
Ffôn:
07853275542
Gwefan:

hatfieldhousemusicfestival.org.uk