ymddiriedolwyr HATFIELD HOUSE CHAMBER MUSIC FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1147891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Graham Blakeman | Cadeirydd | 04 January 2024 |
|
|
||||||||||
Maja Wegrzynowska | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||||||||
Allan Arthur | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||||||||
Elizabeth Barbara Fagg | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|||||||||||
Lord Charles Edward Vere Cecil | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||||||||
MARY MOSELEY | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|||||||||||
NICK MOORHOUSE | Ymddiriedolwr | 03 June 2012 |
|
|||||||||||
BOB BOAS | Ymddiriedolwr | 03 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.