THE QUAY PLAYERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Quay Players was established as an amateur musical theatre group in 1997. We are affiliated to the National Operatic and Dramatic Association (NODA). We rehearse at St. Anne's church hall, Thorburn Square, London SE1 every Tuesday, 7.30pm-9.30pm, and generally perform two shows a year: a pantomime at Christmas and a musical in July, plus regular cabarets and open music nights.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Greenwich
- Lambeth
- Lewisham
- Southwark
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Adam Smith | Cadeirydd | 28 September 2021 |
|
|
||||
Charlotte Louise Murray | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Nicola Plews | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Emma Bowker | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.32k | £23.77k | £294 | £40.79k | £70.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.46k | £15.34k | £846 | £15.52k | £40.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Medi 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Medi 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Medi 2021 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/01/2011 AS AMENDED ON 30/07/2013
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE DRAMATIC AND OPERATIC ARTS AND TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Quay Players
c/o St Anne's Church Hall
Thorburn Square London
London
SE1 5QH
- Ffôn:
- 07763283449
- E-bost:
- info@quayplayers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window