Hanes ariannol BIOGUINEA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1146130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £195.75k | £1.26m | £181.54k | £460.86k | £1.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.68k | £225.54k | £262.24k | £178.04k | £698.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £853.69k | N/A | N/A | £1.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £336.13k | N/A | N/A | £683.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £853.69k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £73.94k | N/A | N/A | £15.52k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £214.97k | N/A | N/A | £339.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £10.58k | N/A | N/A | £359.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £10.24k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £85.37k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.