BIOGUINEA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The BioGuinea Foundation is a charitable grant giving organization promoting biodiversity conservation, protection, sustainable use and education in Guinea Bissau, with priority focus on the national system of protected areas. .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£2,989,853
Roddion a chymynroddion | £2.75m | |
Weithgareddau elusennol | £222.22k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £19.47k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£426,365
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £424.98k | |
Arall | £1.39k |
£221,306 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.39k | |
Gwariant elusennol | £424.98k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.56m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.39k | |
Gwariant elusennol | £424.98k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.78m |
Pobl

3 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Guiné-bissau
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Karibuhoye Rachid Said | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Camila Monteiro | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Miles Geldard | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Ibrahima Thiam | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
PAUL SIEGEL PHD | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £181.54k | £460.86k | £1.88m | £2.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £225.54k | £262.24k | £178.04k | £698.33k | £426.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £853.69k | N/A | N/A | £1.18m | £2.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £336.13k | N/A | N/A | £683.31k | £222.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £853.69k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £73.94k | N/A | N/A | £15.52k | £19.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £214.97k | N/A | N/A | £339.18k | £424.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.58k | N/A | N/A | £359.15k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.24k | N/A | N/A | £0 | £27.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £85.37k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £1.39k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £23.75k | N/A | N/A | £20.39k | £13.08k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.62m | N/A | N/A | £3.39m | £5.70m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.05m | N/A | N/A | £3.45m | £3.03m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.28k | N/A | N/A | £2.77m | £2.07m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Ionawr 2021 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Ionawr 2021 | 78 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 FEB 2016 as amended on 15 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 2.1 TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT AND BIODIVERSITY OF GUINEA-BISSAU, WITH PRIORITY FOCUS ON GUINEA-BISSAU'S NATIONAL SYSTEM OF PROTECTED AREAS. 2.2 TO PROMOTE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, SUSTAINABLE DEVELOPMENT THAT SUPPORTS THE CONSERVATION OF BIODIVERSITY IN GUINEA-BISSAU IN PARTICULAR THE PROTECTED AREAS AND/OR OTHER AREAS OF SIGNIFICANT ECOLOGICAL CONSERVATION AND/OR BIOLOGICAL IMPORTANCE INCLUDING: (A)THE PRESERVATION, CONSERVATION AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES; AND (B)THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE BENEFIT OF POPULATIONS LIVING IN AND AROUND PROTECTED AREAS AND OTHER AREAS OF SIGNIFICANT ECOLOGICAL CONSERVATION AND/OR BIOLOGICAL IMPORTANCE. AND 2.3 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON ENVIRONMENTAL ISSUES INCLUDING THE BIODIVERSITY, CONSERVATION, SUSTAINABILITY AND MANAGEMENT OF GUINEA-BISSAU’S PROTECTED AREAS AND/OR OTHER AREAS OF SIGNIFICANT ECOLOGICAL CONSERVATION AND/OR BIOLOGICAL IMPORTANCE. SUSTAINABLE DEVELOPMENT IS DEFINED AS "DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS".
Maes buddion
GUINEA-BISSAU
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1896 BALL BRANCH ROAD
BOONE
USA
NC.28607
- Ffôn:
- 00
- E-bost:
- BioGuinea@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window