Hanes ariannol NORTH LONDON PRABHATI SANGHA

Rhif yr elusen: 1147144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.35k £5.74k £18.07k £22.22k £37.59k
Cyfanswm gwariant £16.82k £3.29k £9.70k £13.28k £18.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k N/A N/A N/A N/A