NORTH LONDON PRABHATI SANGHA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) Celebrate cultural festivals : (a) Dol Jatra ( Holi- the spring festival of colour) (b) Janmashtami - Lord Krishna's Birthday (c) Kali Puja/ Diwali the festival of light (d) Saraswati Puja (the festival devoted to the Goddess of education) 2) Annual seaside outing 3) Annual Sports day 4) Durga Puja (Navaratri) 5) Christmas and Sonkranti celebrations. : 6) Dance and music
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnet
- Camden
- Enfield
- Haringey
- Islington
Llywodraethu
- 04 Mai 2012: Cofrestrwyd
- NLPS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niranta Chandra Deb | Cadeirydd | 11 December 2022 |
|
|
||||
Goura Pada Deb | Ymddiriedolwr | 30 August 2018 |
|
|
||||
Modan Deb MA, FCCA | Ymddiriedolwr | 13 May 2012 |
|
|||||
SHUBASH DEB | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
ALOK MUKHERJEE B.COM | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
RANADHIR DEB | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
CHOMPOK DEB HNC ENG | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
SUSITOL DEB | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.35k | £5.74k | £18.07k | £22.22k | £37.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.82k | £3.29k | £9.70k | £13.28k | £18.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 MAY 2007 AS AMENDED ON 29/04/2012
Gwrthrychau elusennol
1)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE TRADITIONS OF THE HINDU RELIGION, INCLUDING YOGA, HINDU FESTIVALS AND APPROPRIATE LANGUAGES. 2)TO PROMOTE THE HINDU CULTURE AND HERITAGE. 3)ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
124 Playford Road
London
N4 3NL
- Ffôn:
- 07890656426
- E-bost:
- nlps@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window