THE AIRBORNE INITIATIVE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Airborne Initiative Trust is a registered charity whose objective is to develop the character and good citizenship of young people who are offenders or at risk of becoming offenders. It does this by arranging 5 day courses on Dartmoor for 18 to 20 year olds as an alternative to custody.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karin Cardiff | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Andrew Peter Philip Rogers | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Colonel Alistair M C Rogers | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
Prudence Mary Keely Davies | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
Kate Adie | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|||||
General Sir Rupert Anthony Smith | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
||||
BUFFY SACHER | Ymddiriedolwr | 23 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.55k | £3.38k | £987 | £488 | £360 | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.92k | £4.00k | £3.97k | £8.39k | £6.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 FEB 2012
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE CHARITY'S OBJECTS (OBJECTS) ARE FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM: 3.1.1 FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES OF THE AIRBORNE FORCES CHARITIES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE; 3.1.2 TO DEVELOP THE CHARACTER OF AND LASTING QUALITIES OF CIVIC RESPONSIBILITY AND GOOD CITIZENSHIP AMONG YOUNG OFFENDERS, YOUNG EX-OFFENDERS AND YOUNG PEOPLE AT RISK OF OFFENDING; 3.1.3 TO PROMOTE, SUPPORT OR ORGANISE THE RECRUITMENT AND TRAINING OF ANY YOUNG OFFENDERS, YOUNG EX-OFFENDERS AND YOUNG PEOPLE AT RISK OF OFFENDING AND TO ASSIST THEM IN FINDING SUITABLE EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT OR ACCOMMODATION WITH A VIEW TO REHABILITATION, SOCIAL INCLUSION AND THE PREVENTION OF CRIME; AND 3.1.4 TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL CONSIDER FROM TIME TO TIME TO BE WITHIN THE PRINCIPAL PURPOSES OF THE CHARITY.
Maes buddion
UNDEFINED, IN PRACTICE REGIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Woodswater Lane
Beaminster
DT8 3DU
- Ffôn:
- 01308862712
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
airborneinitiative.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window