Hanes ariannol CAUDA EQUINA SYNDROME UK CHARITY
Rhif yr elusen: 1147603
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.47k | £34.63k | £44.60k | £42.44k | £55.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.67k | £37.41k | £37.50k | £42.06k | £45.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £14.21k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.