Hanes ariannol KEMP HOSPICE
Rhif yr elusen: 1146310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £1.89m | £2.15m | £2.02m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.70m | £1.50m | £1.64m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £272.31k | £277.76k | £832.92k | £344.30k | £292.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £794.55k | £864.70k | £748.97k | £829.52k | £623.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £752.40k | £739.82k | £366.36k | £751.27k | £795.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £277.29k | £281.36k | £643.20k | £357.71k | £310.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.38k | £2.89k | £1.33k | £1.51k | £14.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £394.33k | £81.73k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £38.47k | £98.21k | £55.00k | £14.10k | £243.54k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £742.05k | £763.46k | £711.37k | £730.90k | £777.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £839.60k | £938.71k | £777.19k | £913.01k | £915.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.98k | £0 | £13.89k | £0 | £17.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £109 | £9.12k | £0 | £534 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.