ymddiriedolwyr KEMP HOSPICE
Rhif yr elusen: 1146310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Taylor-Smith | Cadeirydd | 01 December 2020 |
|
|
||||
Ruth Mayall | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Phil Davison | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Suzanne Beattie | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Katherine Ellis | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Katie Elizabeth Collyer | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Janet Anne Rowe | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.