HELSTON RAILWAY PRESERVATION SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Restoration of the Helston Railway Branch Line
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cernyw
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- HRPS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Childs | Cadeirydd | 02 October 2017 |
|
|
||||
William Ross Whitten | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Peter Tisdale | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Kenneth Moore | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Michael Charles Pyers | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
PETER KENNAN | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|||||
Les Jones | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
||||
Geoff Childs | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.42k | £55.71k | £31.95k | £47.57k | £74.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.27k | £24.72k | £11.97k | £43.28k | £37.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 07 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 07 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 16 Ionawr 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 16 Ionawr 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 FEB 2012 AS AMENDED ON 29/03/2012 AS AMENDED ON 29 NOV 2017 as amended on 16 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
1) TO FACILITATE THE RENOVATION AND PRESERVATION OF ALL FORMS OF RAILWAY LOCOMOTIVE POWER, ROLLING STOCK AND ANCILLARY EQUIPMENT, PLATFORM, BUILDINGS, INFRASTRUCTURE AND TRACK AT THE HELSTON RAILWAY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND 2)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE RAILWAY HISTORY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE HELSTON RAILWAY, THROUGH THE PROVISION OF A HERITAGE CENTRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Helston Railway
Trevarno Farm
Prospidnick
Helston
Cornwall
TR13 0RY
- Ffôn:
- 07901977597
- E-bost:
- barbara@helstonrailway.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window