WALSALL DEAF COMMUNITY SERVICES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Centre for sign language users and the provision of services & facilities for people with other disabilities. We support both deaf & hard of hearing people in the West Midlands.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dudley
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- WALSALL DEAF PEOPLE'S CENTRE (WDPC) (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.73k | £131.76k | £155.29k | £155.29k | £82.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.86k | £141.50k | £168.36k | £168.36k | £278.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £74.12k | £34.95k | £38.86k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £34.95k | £38.86k | £3.40k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 11 Medi 2020 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 11 Medi 2020 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 29 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2018
(Mae'r cyfrifon |
29 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 30 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2017
(Mae'r cyfrifon |
30 Ionawr 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 DEC 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/05/2012 as amended on 26 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
4.1 To relieve the need of disabled people, in particular but not exclusively deaf persons by, 4.1.1 providing services which help the deaf community in England and Wales to live as normal and independent lives as possible and to achieve their ambitions; 4.1.2 to maintain a centre for social activities for the deaf community, other disability and community organisations, and to empower deaf and disabled people to organise their own activities, 4.1.3 to teach British Sign Language and other skills which will assist the social inclusion of deaf people, and 4.1.4 to strive to find better ways to give deaf and disabled people a full role in society and to work with other organisations and societies to achieve that purpose
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window