THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN, NORWICH

Rhif yr elusen: 1147706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Medieval church building with recently refurbished interior. Sunday services: 9.15am and 10.45am. Morning Prayer 9.30am Mon-Fri. Cafe serves food and drinks Mon-Sat 10am-3pm. The church can be hired on a not-for-profit basis for concerts, Christian & secular charity events & conferences.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £323,592
Cyfanswm gwariant: £329,456

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 263842 ST STEPHEN'S CHURCH TRUST ESTATES
  • 15 Mehefin 2012: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST STEPHEN'S PCC, NORWICH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Barbara McLellan Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Clare Rushmer Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Alaine Amy Apphia Constance-Caidence Mukene-Drew Ymddiriedolwr 10 September 2024
Dim ar gofnod
Lynne Elizabeth Daniels Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Adam John Curtis Ymddiriedolwr 28 April 2024
NORWICH COMMUNITY MONEY ADVICE CONNECT CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Janet Susan Terry Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Aimee-Marie Taylor Gedge Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Olufunnke Abidemi Olugboji Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Michael Terry Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Abigail Elizabeth Walter-Browne Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
DAVID DAYNES Ymddiriedolwr 08 May 2022
EMMAUS NORFOLK AND WAVENEY
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Charles Fifield Ymddiriedolwr 27 June 2021
Dim ar gofnod
David Humphreys Ymddiriedolwr 18 April 2021
Dim ar gofnod
Peter Martin Ferdinand Emmrich Ymddiriedolwr 18 April 2021
Dim ar gofnod
Sue Stapleford Pink Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £277.65k £207.21k £261.17k £281.16k £323.59k
Cyfanswm gwariant £345.00k £258.02k £274.03k £276.44k £329.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £24.79k £20.20k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 14 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 14 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 09 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Stephens Church
Rampant Horse Street
NORWICH
NR2 1QP
Ffôn:
01603617697