ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN, NORWICH
Rhif yr elusen: 1147706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MADELINE MARGARET LIGHT | Cadeirydd | 11 June 2012 |
|
|
||||
Adam John Curtis | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Lynne Elizabeth Daniels | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Olufunnke Abidemi Olugboji | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Janet Susan Terry | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Aimee-Marie Taylor Gedge | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Samantha Luscombe | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Michael Terry | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
David Edward Daynes | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Abigail Elizabeth Walter-Browne | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Ian Charles Fifield | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
David Humphreys | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Richard Frederick Tracey Gilbert | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Peter Martin Ferdinand Emmrich | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Sue Stapleford Pink | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.