SACRED HEART CATHOLIC PRIMARY SCHOOL (NEW MALDEN) PSA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the pupils of Sacred Heart Catholic Primary School, Burlington Road, New Malden, KT3 and to connect them with the wider local community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Merton
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Claire Dekker | Cadeirydd | 12 July 2023 |
|
|
||||
Irene Custodio | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Daniela Magliocchetti | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Gabriela Yvette Avila | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Siobhan George Eagle | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/02/2020 | 21/02/2021 | 21/02/2022 | 21/02/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.51k | £14.99k | £23.60k | £31.22k | £46.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.66k | £15.82k | £32.16k | £26.92k | £32.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 21 Chwefror 2023 | 30 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Chwefror 2023 | 30 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 21 Chwefror 2022 | 05 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Chwefror 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Chwefror 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Chwefror 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 FEB 2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT SACRED HEART CATHOLIC PRIMARY SCHOOL, NEW MALDEN, BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY, FOR EDUCATION AT THE SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sacred Heart RC Primary School
Burlington Road
NEW MALDEN
KT3 4ND
- Ffôn:
- 02089420215
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window