Hanes ariannol CYCLISTS' TOURING CLUB
Rhif yr elusen: 1147607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.58m | £6.55m | £11.79m | £9.93m | £14.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.72m | £6.50m | £12.44m | £9.78m | £13.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £181.39k | £189.29k | £418.76k | £198.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.19m | £1.88m | £6.20m | £5.66m | £10.22m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £808.07k | £198.17k | £597.92k | £121.85k | £512.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £328.54k | £288.13k | £343.99k | £337.00k | £331.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.44m | £6.05m | £10.83m | £9.33m | £13.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.35k | £16.24k | £20.90k | £18.27k | £139.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £122.63k | £119.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £751.75k | £125.68k | £420.73k | £4.22k | £389.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.72m | £6.20m | £11.93m | £9.45m | £12.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £300.79k | £504.29k | £331.65k | £319.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £266.19k | £267.66k | £404.39k | £403.82k | £508.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £250.91k | £174.42k | £3.06m | £2.36m | £2.58m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.